ymddiriedolwyr HENTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1050967
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS Elisabeth Little | Cadeirydd | 30 November 2017 |
|
|
||||
Claire Wray | Ymddiriedolwr | 08 October 2020 |
|
|
||||
Donald Ian Field | Ymddiriedolwr | 19 January 2020 |
|
|
||||
Colin Williams | Ymddiriedolwr | 14 May 2019 |
|
|
||||
Michelle Durrant | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Gerald Cox | Ymddiriedolwr | 13 September 2018 |
|
|
||||
David Vincent | Ymddiriedolwr | 14 July 2016 |
|
|
||||
Hope Adele Mayne | Ymddiriedolwr | 29 October 2015 |
|
|
||||
Ian Chalk | Ymddiriedolwr | 04 December 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.