ymddiriedolwyr SARA Ann Prosser Foundation
Rhif yr elusen: 1051037
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruth Sudron | Cadeirydd | 27 April 2021 |
|
|
||||
Karen Grylls | Ymddiriedolwr | 06 February 2024 |
|
|
||||
Margaret Caddy | Ymddiriedolwr | 06 February 2024 |
|
|
||||
Amanda Patricia Morris | Ymddiriedolwr | 06 February 2024 |
|
|
||||
Susan Wendy Cox | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
John Sudron | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Barbara Anne Jordan | Ymddiriedolwr | 04 April 2018 |
|
|
||||
Christine Anne Westwood | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||
Mrs Joy King-Lane | Ymddiriedolwr | 01 March 2014 |
|
|
||||
Sheila Margaret Green | Ymddiriedolwr | 07 December 2011 |
|
|
||||
EILEEN PATRICIA HERD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.