ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF CHICHESTER HARBOUR
Rhif yr elusen: 1051162
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (6 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola McCarthy | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|||||
Nigel James Seymour | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|||||
James Lines | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|||||
Paul Dale | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|||||
Nigel Sullivan-Tailyour | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Charlotte Doherty | Ymddiriedolwr | 21 January 2022 |
|
|||||
Gavin Crick | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|||||
Heather Baker | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|||||
Michael John LEWIS | Ymddiriedolwr | 31 October 2012 |
|
|
||||
CHRISTOPHER HARVEY | Ymddiriedolwr | 29 October 2012 |
|
|||||
MIKE LEWIS | Ymddiriedolwr | 29 October 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.