ymddiriedolwyr ARTHROPLASTY FOR ARTHRITIS CHARITY
Rhif yr elusen: 1051165
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Collard | Ymddiriedolwr | 20 May 2023 |
|
|
||||
Mehool Acharya | Ymddiriedolwr | 20 May 2023 |
|
|
||||
ROGER SIMON PROCTOR | Ymddiriedolwr | 28 July 2020 |
|
|
||||
Jeremy Martin Latham | Ymddiriedolwr | 25 June 2016 |
|
|
||||
Dr DAVID COATES | Ymddiriedolwr | 28 April 2015 |
|
|
||||
DR DIANA MARY POMEROY | Ymddiriedolwr | 29 July 2012 |
|
|
||||
Dr DANIELA SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.