ymddiriedolwyr BOLTON LADS AND GIRLS CLUB LIMITED
Rhif yr elusen: 1051292
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVE SINGLETON | Cadeirydd |
|
||||||||||
EDWARD NALLY | Ymddiriedolwr | 26 July 2022 |
|
|||||||||
Ann Taylor-Rimmer | Ymddiriedolwr | 26 July 2022 |
|
|
||||||||
Kathryn Ann Morley | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||||||
Dr Andras Gyula Juhasz | Ymddiriedolwr | 10 June 2021 |
|
|
||||||||
Rev Stephen Greenhalgh | Ymddiriedolwr | 10 June 2021 |
|
|||||||||
Noel Sharpe | Ymddiriedolwr | 26 November 2019 |
|
|
||||||||
Aris Mattheou | Ymddiriedolwr | 23 October 2018 |
|
|
||||||||
Stuart Peter Stead | Ymddiriedolwr | 24 January 2017 |
|
|
||||||||
Debbie Sabini | Ymddiriedolwr | 26 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.