Hanes ariannol BLACKPOOL TEACHING HOSPITALS CHARITABLE FUND AND RELATED CHARITIES
Rhif yr elusen: 1051570
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £677.67k | £1.32m | £752.72k | £480.32k | £1.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £638.76k | £1.15m | £1.02m | £621.64k | £775.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £670.14k | £1.31m | £752.72k | N/A | £941.65k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | £105.73k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.53k | £12.24k | £0 | N/A | £29.27k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £313.23k | £884.09k | £278.56k | N/A | £462.92k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £638.76k | £922.53k | £814.38k | N/A | £445.48k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £226.24k | £209.85k | N/A | £329.59k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £39.78k | £44.16k | £42.21k | N/A | £44.07k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.