Hanes ariannol CASE TRAINING SERVICES
Rhif yr elusen: 1051587
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.40m | £1.27m | £646.69k | £644.53k | £875.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.42m | £1.19m | £711.15k | £787.46k | £847.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £915.71k | £863.56k | £607.01k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £225.40k | N/A | £573.88k | £806.99k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £28.44k | £13.15k | £30.57k | £631.76k | £19.26k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £117.33k | £0 | £10.33k | £26.20k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.33m | £863.23k | £607.01k | £0 | £818.21k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.89k | £47.27k | £0 | £2.43k | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £230.74k | £9.11k | £0 | £11.96k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.40m | £1.17m | £692.65k | £763.27k | £815.31k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £22.73k | £6.58k | £18.50k | £24.20k | £32.04k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £10.20k | £37.26k | £71.37k | £58.08k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £10.20k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.