ymddiriedolwyr THE ARMY ROMAN CATHOLIC TRUST
Rhif yr elusen: 1051643
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER PAUL THORPE | Cadeirydd | 16 July 2020 |
|
|||||||||||
Rev Philip Michael Smith | Ymddiriedolwr | 31 May 2022 |
|
|
||||||||||
Rev IAN STEVENSON | Ymddiriedolwr | 23 October 2020 |
|
|
||||||||||
Rt Rev Paul James Mason | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|||||||||||
COLONEL DOMINIC CHARLES MORGAN OBE | Ymddiriedolwr | 23 July 2015 |
|
|
||||||||||
PETER FIRTH | Ymddiriedolwr | 29 January 2015 |
|
|
||||||||||
Maj Gen Seumas Kerr CBE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.