Hanes ariannol ROSES THEATRE TRUST
Rhif yr elusen: 1051708
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.13m | £1.08m | £652.89k | £1.41m | £1.66m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.20m | £1.12m | £649.90k | £1.21m | £1.53m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £19.95k | £27.00k | £553.17k | £343.89k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £168.07k | £98.04k | £444.04k | £74.71k | £491.38k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £187.96k | £176.91k | £31.17k | £105.99k | £199.19k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £771.08k | £809.21k | £177.66k | £677.79k | £973.18k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11 | £34 | £19 | £6 | £1.20k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.10m | £775.67k | £442.08k | £1.01m | £1.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £103.64k | £77.90k | £37.79k | £200.18k | £248.09k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £61.12k | £55.77k | £118.76k | £90.23k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £268.01k | £170.04k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.