ymddiriedolwyr CHRISTIAN LIFE FELLOWSHIP
Rhif yr elusen: 1051796
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Elizabeth Roberts | Ymddiriedolwr | 04 September 2022 |
|
|||||
Dr Margaret Geraldine May Clifford | Ymddiriedolwr | 04 September 2022 |
|
|
||||
Deborah Longden | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
WAYNE WILSON | Ymddiriedolwr | 22 May 2017 |
|
|
||||
Richard Sheldon | Ymddiriedolwr | 30 June 2016 |
|
|
||||
SIMON FRANK | Ymddiriedolwr | 24 July 2012 |
|
|
||||
Rev ANDREW DAVID ALLAN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.