Hanes ariannol BOSSINGHAM PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1052069
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2009 | 31/07/2010 | 31/07/2011 | 31/07/2012 | 31/07/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £49.10k | £41.95k | £46.49k | £64.51k | £64.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £28.17k | £38.10k | £32.07k | £37.53k | £37.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.