Hanes ariannol TORBAY AND SOUTH DEVON NHS CHARITABLE FUND
Rhif yr elusen: 1052232
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.54m | £1.39m | £1.33m | £997.00k | £903.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.63m | £1.43m | £752.00k | £1.21m | £1.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £118.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £140.11k | £141.81k | £155.48k | £165.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.93m | £751.00k | £694.00k | £338.00k | £232.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £18.00k | £14.00k | £12.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £543.00k | £565.00k | £587.00k | £620.00k | £631.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £58.00k | £56.00k | £41.00k | £39.00k | £40.00k | |
|
Incwm - Arall | £5.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £89.00k | £211.00k | £31.00k | £18.00k | £11.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.60m | £1.40m | £725.00k | £1.20m | £1.02m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £33.00k | £29.00k | £25.00k | £16.00k | £46.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.00k | £23.00k | £29.00k | £27.00k | £35.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.98m | £779.00k | £65.00k | £458.00k | £287.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £17.00k | £17.00k | £15.00k | £16.00k | £15.00k | |
|
Gwariant - Arall | £2.00k | £1.00k | £2.00k | £2.00k | £2.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.