Dogfen lywodraethu WORTHEN PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1052242
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15/05/1989 AS AMENDED ON 12/01/1994 AS AMENDED ON 29/01/2008 AS AMENDED ON 10/02/2009 AS AMENDED ON 09/02/2012
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN PRIMARILY UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.