ymddiriedolwyr LADY BAY SCHOOL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1052324
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (11 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Caroline Louisa Phillipson | Cadeirydd | 10 October 2022 |
|
|
||||
Christina Crook | Ymddiriedolwr | 10 October 2019 |
|
|
||||
Emma Allen | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|||||
Michelle Dowling | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Kristy Angell | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
Joanne Beaumont | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
REBECCA DEWDNEY-YORK | Ymddiriedolwr | 10 October 2015 |
|
|
||||
Sarah Kennerly-Fawcett | Ymddiriedolwr | 10 September 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.