ymddiriedolwyr LEICESTER MUSEUMS TECHNOLOGY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1052391
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (8 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY KENDAL | Cadeirydd | 31 January 2012 |
|
|
||||
Caroline Anne Corley | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Paul Sole | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Denis Swann | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
John Corley | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
Christopher Bates | Ymddiriedolwr | 15 May 2017 |
|
|
||||
Christopher Ian Dibben | Ymddiriedolwr | 18 May 2015 |
|
|
||||
Simon John Atkins | Ymddiriedolwr | 18 May 2015 |
|
|
||||
FREDERICK JAMES LEYLAND CRAMMOND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRIAN JOHN GILLESPIE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JONATHAN HEADLAND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROGER RICHARD CAUNT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.