Hanes ariannol HELEN ROLLASON HEAL CANCER CHARITY LIMITED
Rhif yr elusen: 1052861
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.11m | £981.24k | £792.67k | £910.19k | £784.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.05m | £926.46k | £713.87k | £731.79k | £857.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £7.67k | £9.92k | £4.03k | £9.14k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £95.26k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £361.25k | £345.91k | £569.30k | £450.02k | £212.84k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £707.22k | £588.44k | £210.08k | £422.46k | £225 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £43.92k | £45.99k | £13.22k | £37.63k | £47.34k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.52k | £895 | £75 | £84 | £456 | |
|
Incwm - Arall | £1.01k | £0 | £0 | £0 | £523.42k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £206.97k | £147.47k | £93.70k | £149.94k | £23.92k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £447.28k | £396.44k | £337.91k | £364.48k | £384.61k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £598.04k | £530.02k | £375.95k | £367.31k | £472.47k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.60k | £2.40k | £0 | £1.80k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.