Hanes ariannol TEDDY BEAR NURSERY (WESTFIELD)
Rhif yr elusen: 1052946
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (31 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £110.23k | £110.76k | £103.80k | £99.03k | £133.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £109.29k | £127.55k | £130.15k | £113.89k | £129.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £93.71k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £600 | £82.75k | £91.83k | £74.61k | £113.91k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.