Hanes ariannol FOCUS ON YOUNG PEOPLE IN BASSETLAW
Rhif yr elusen: 1052964
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.80k | £49.20k | £30.38k | £25.30k | £49.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.27k | £34.90k | £32.91k | £37.40k | £39.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £11.35k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.00k | £7.00k | £6.65k | £5.45k | £11.35k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.