Hanes ariannol Bedfordshire Open Door
Rhif yr elusen: 1053008
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (8 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £174.76k | £192.37k | £282.13k | £416.56k | £310.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £184.24k | £206.69k | £224.36k | £305.25k | £352.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £144.54k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.75k | N/A | £4.80k | £85.15k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.