Hanes ariannol BID SERVICES
Rhif yr elusen: 1053184
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.04m | £5.16m | £5.07m | £5.13m | £5.71m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.82m | £5.01m | £4.66m | £4.84m | £5.72m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.14m | £2.19m | £2.18m | £2.34m | £2.43m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.56k | £34.37k | £240.76k | £63.87k | £17.61k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £380.37k | £343.64k | £459.63k | £505.70k | £338.30k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £207.04k | £228.15k | £2.76k | £66.49k | £166.53k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.45m | £4.58m | £4.60m | £4.55m | £5.20m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.63k | £4.08k | £729 | £185 | £6.15k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £3.74k | £785 | £556 | £626 | £8.50k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.53m | £4.75m | £4.54m | £4.70m | £5.45m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £229.94k | £233.51k | £63.32k | £108.45k | £231.85k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £31.67k | £25.72k | £67.31k | £65.62k | £49.14k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £62.11k | £17.00k | £52.84k | £33.91k | £36.91k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.