ymddiriedolwyr ST HELENS AND DISTRICT SCOUT ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1053261
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANK GRAYSON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Glen Scott Melling | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||
Gavin Jones Verity | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||
Christine Williams | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||
Joseph Maloney | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||
Liam Michael Cawsey-Gilbert | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|
||||
Hazel Marie Locker | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|
||||
Karen Ackers | Ymddiriedolwr | 19 May 2019 |
|
|
||||
MICHAEL MILLS | Ymddiriedolwr | 22 August 2018 |
|
|
||||
Edith Bache | Ymddiriedolwr | 19 June 2018 |
|
|
||||
DAVID SINGLETON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LESLEY ROWE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.