ymddiriedolwyr CAMEO
Rhif yr elusen: 1053528
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Simon Leslie Hannah | Cadeirydd | 09 February 2021 |
|
|
||||
Susan Caroline Knight | Ymddiriedolwr | 29 August 2024 |
|
|
||||
Shaun Frazao | Ymddiriedolwr | 07 March 2023 |
|
|
||||
Thomas Bowrey | Ymddiriedolwr | 07 March 2023 |
|
|
||||
Qazi Muhammad Arsalan | Ymddiriedolwr | 07 March 2023 |
|
|
||||
Rudi Nesta Nicholls | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Lauren Di Pietro | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.