Hanes ariannol THE YSTRADGYNLAIS MINERS WELFARE AND COMMUNITY HALL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1054054
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (19 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £249.65k | £244.49k | £252.99k | £232.58k | £287.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £287.31k | £254.16k | £188.74k | £255.21k | £269.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £111.00k | £123.76k | £111.05k | £169.50k | £20.08k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.