ymddiriedolwyr ST ANDREWS WITH ST PETERS PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1054138
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemma Hall | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||||
Alan Smith | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||||||
Katherine Murray | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||||||
Clare Cragg | Ymddiriedolwr | 11 October 2017 |
|
|
||||||||
Christine Ann Cooper | Ymddiriedolwr | 05 June 2017 |
|
|
||||||||
John Cooper | Ymddiriedolwr | 21 March 2017 |
|
|
||||||||
Mike Lomax | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||||||
CHRISTINE LOMAX | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|||||||||
Patricia Smith | Ymddiriedolwr | 11 November 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.