ymddiriedolwyr GLOUCESTERSHIRE RURAL COMMUNITY COUNCIL
Rhif yr elusen: 1054282
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (20 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Coats | Cadeirydd | 10 September 2014 |
|
|||||||
Owen Lee | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|||||||
David Foley Norman | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||||
Dr David Elliott Drew | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||||
Jasneet Kaur Sethi | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||||
Robert Alexander Lloyd-Smith | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||||
Roger Arthur Godwin | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||||
Duncan McGaw | Ymddiriedolwr | 31 July 2017 |
|
|||||||
Sally Ann Louise Lewis | Ymddiriedolwr | 10 September 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.