Hanes ariannol GIRLS FRIENDLY SOCIETY IN ENGLAND AND WALES
Rhif yr elusen: 1054310
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £550.09k | £518.46k | £274.05k | £228.59k | £312.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £790.20k | £737.40k | £760.66k | £951.81k | £1.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £25.49k | £27.87k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.81k | £1.97k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £509.54k | £481.26k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £12.26k | £7.35k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £30 | £3.41k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £719.16k | £639.82k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £71.04k | £97.57k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.66k | £34.76k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £31.98k | £28.95k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.