ymddiriedolwyr GIRLS FRIENDLY SOCIETY IN ENGLAND AND WALES
Rhif yr elusen: 1054310
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rita Sebestyen | Cadeirydd | 26 March 2024 |
|
|
||||
Chandni Radia | Ymddiriedolwr | 03 December 2022 |
|
|||||
Frances Elizabeth Payne | Ymddiriedolwr | 03 December 2022 |
|
|
||||
Olivia Lewis | Ymddiriedolwr | 02 April 2022 |
|
|
||||
Georgia Whitfield | Ymddiriedolwr | 30 July 2021 |
|
|
||||
Tasila Banda | Ymddiriedolwr | 30 July 2021 |
|
|
||||
Parv Sangera | Ymddiriedolwr | 30 July 2021 |
|
|
||||
Acushla Young | Ymddiriedolwr | 30 July 2021 |
|
|
||||
Margaux Young | Ymddiriedolwr | 30 August 2020 |
|
|
||||
Oluwaremilekun TURTON | Ymddiriedolwr | 28 March 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.