Hanes ariannol BLACKBURN 83 ROUND TABLE CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1054588
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (102 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 06/04/2019 | 06/04/2020 | 08/04/2021 | 08/04/2022 | 08/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.38k | £9.81k | £2.17k | £15.22k | £10.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.22k | £7.64k | £5.14k | £10.59k | £5.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.