ymddiriedolwyr THE ALL SAINTS AND ST MARY'S CHARITY
Rhif yr elusen: 1054590
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV Tara Hellings | Cadeirydd | 15 April 2013 |
|
|
||||
Michael Leonard Thomas Brindle | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
|
||||
Peter M E Fryer | Ymddiriedolwr | 29 June 2017 |
|
|
||||
CARYLL ANN MARTIN | Ymddiriedolwr | 29 June 2017 |
|
|||||
Lynne Carol Stewart | Ymddiriedolwr | 15 January 2015 |
|
|
||||
Deidre Jean Wall | Ymddiriedolwr | 01 March 2012 |
|
|||||
PETER MARTIN STONE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.