ymddiriedolwyr SHALBOURNE RECREATION GROUND
Rhif yr elusen: 1054731
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Walker | Cadeirydd | 01 December 2013 |
|
|
||||
William Parton | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Linda Waters | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||
Stephen Orchard | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|||||
Charles Scott | Ymddiriedolwr | 10 August 2020 |
|
|
||||
Jeremy Gayer | Ymddiriedolwr | 05 December 2018 |
|
|
||||
Philip Matthews | Ymddiriedolwr | 03 December 2015 |
|
|
||||
LARRY SARGENT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.