Hanes ariannol BROWNHILLS COMMUNITY ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1054738
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £458.04k | £419.16k | £595.36k | £719.19k | £533.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £471.26k | £409.25k | £517.62k | £647.06k | £485.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £24.00k | £21.00k | £302.57k | £287.21k | £89.64k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £89.64k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £594.89k | £719.10k | £442.97k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £470 | £89 | £702 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £517.62k | £647.06k | £485.23k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £6.80k | £9.01k | £9.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £131.00k | £175.86k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.