Hanes ariannol SNEYD COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1054740
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £250.93k | £234.89k | £205.17k | £214.71k | £157.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £204.45k | £212.46k | £205.55k | £208.15k | £203.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £18.89k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.03k | N/A | N/A | N/A | £18.89k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.