Hanes ariannol YOUNG ASIAN VOICES
Rhif yr elusen: 1054783
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £134.67k | £213.83k | £298.05k | £434.50k | £374.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £158.07k | £211.28k | £220.64k | £305.58k | £438.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £5.14k | £27.00k | £7.25k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £19.71k | £29.00k | £25.00k | £30.00k | £34.19k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.