Hanes ariannol DERMAN - FOR THE WELL-BEING OF THE KURDISH AND TURKISH COMMUNITIES
Rhif yr elusen: 1054792
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £493.06k | £531.81k | £591.58k | £554.09k | £668.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £495.33k | £528.14k | £563.90k | £538.45k | £630.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £432.08k | £478.70k | £473.91k | £447.66k | £544.05k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.58k | £922 | £19.76k | N/A | £18.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £10.03k | £10.04k | £10.20k | £20.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £520.99k | £581.35k | £543.84k | £647.70k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £790 | £186 | £52 | £920 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £517.90k | £554.47k | £529.94k | £611.75k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £10.24k | £9.44k | £8.52k | £18.31k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £5.11k | £0 | £0 | £2.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.