THE DEVON AND DORSET MILITARY MUSEUMS CHARITY
Trosolwg o’r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
On 31 March 2023, the Charity transferred responsibility for governing The Keep Military Museum to The Dorchester Keep Military Museum Trust (1200607)
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £20,333 o 2 grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dorset
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 15 Rhagfyr 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1200607 THE DORCHESTER KEEP MILITARY MUSEUM TRUST
- 29 Ebrill 1996: Cofrestrwyd
- 15 Rhagfyr 2023: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- THE MUSEUM CHARITY (Enw gwaith)
- THE DEVONSHIRE AND DORSET MILITARY MUSEUMS CHARITY (Enw blaenorol)
- THE DEVONSHIRE AND DORSET REGIMENTAL MUSEUMS CHARITY (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £110.94k | £108.79k | £102.53k | £137.07k | £154.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £104.21k | £103.91k | £82.77k | £87.99k | £179.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.70k | £500 | £11.77k | £38.21k | £20.33k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2023
(Mae’r cyfrifon |
09 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Gorffenaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Gorffenaf 2022 | Ar amser | |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Gorffenaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | 08 Awst 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | 14 Mehefin 2019 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME DATED 09/12/2003 AS AMENDED ON 01/01/2004 AS AMENDED ON 20/10/2006 AS AMENDED ON 11/05/2012 as amended on 09 Dec 2003
Gwrthrychau elusennol
(1) TO EDUCATE THE PUBLIC AND MEMBERS OF THE PARTICIPATING REGIMENTS IN THE HISTORY AND MILITARY ACCOMPLISHMENTS OF THOSE REGIMENTS AND THE MILITARY HISTORY OF DEVON AND DORSET; AND (2) TO PROMOTE MILITARY EFFICIENCY AND ENCOURAGE RECRUITMENT; BY THE PRESERVATION AND PUBLIC EXHIBITION OF THE COLLECTION.
Maes buddion
NOT DEFINED
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window