ymddiriedolwyr NORTHUMBRIA POLICE CHARITIES FUND
Rhif yr elusen: 1055033
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Thomas Farish | Cadeirydd | 26 May 2022 |
|
|
||||
Lisa Thubron | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Alison Ross | Ymddiriedolwr | 25 November 2022 |
|
|
||||
Paul Davis | Ymddiriedolwr | 27 May 2020 |
|
|
||||
Nicola Jane Turnbull de Santana | Ymddiriedolwr | 08 January 2019 |
|
|
||||
Geoff Lambert | Ymddiriedolwr | 09 February 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.