Hanes ariannol NEW ECONOMICS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1055254
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.82m | £3.33m | £3.33m | £3.13m | £3.46m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.20m | £3.35m | £3.58m | £3.23m | £3.50m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £52.15k | £123.14k | £5.00k | £46.69k | £71.38k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £125.29k | £60.19k | £54.66k | £25.86k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £589.61k | £154.68k | £171.99k | £132.57k | £106.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £915.29k | £929.21k | £737.91k | £711.40k | £330.42k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.30m | £2.23m | £2.41m | £2.29m | £3.00m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.32k | £11.37k | £3.54k | £2.43k | £24.61k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £500.00k | £0 | £3.50k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.32m | £2.43m | £2.54m | £2.36m | £2.79m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £887.65k | £69.56k | £112.54k | £112.34k | £109.44k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £115.46k | £23.08k | £117.07k | £38.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £427.67k | £0 | £314.54k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £843.78k | £923.44k | £757.17k | £604.01k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.