ymddiriedolwyr AMBASSADORS FOOTBALL LIMITED
Rhif yr elusen: 1055422
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN HAMPSON | Cadeirydd | 26 June 2014 |
|
|
||||
Edmund Boyden | Ymddiriedolwr | 22 April 2022 |
|
|
||||
Geoffrey Pearson | Ymddiriedolwr | 18 September 2020 |
|
|
||||
Daniel Edward Money | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||
BRIAN ROLES | Ymddiriedolwr | 06 November 2012 |
|
|
||||
MR MARK THOMAS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JONATHAN ORTLIP | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.