ymddiriedolwyr THE WYE RURAL MUSEUM TRUST
Rhif yr elusen: 1055879
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr JOHN NIGHTINGALE | Cadeirydd |
|
||||||||||||||||||
Michael James West | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||||||||||||||
Timothy Betts | Ymddiriedolwr | 06 July 2020 |
|
|
||||||||||||||||
FRANCIS PETER HETHERSETT HUNTINGTON | Ymddiriedolwr | 18 June 2016 |
|
|||||||||||||||||
Dr John Bulaitis | Ymddiriedolwr | 05 October 2015 |
|
|
||||||||||||||||
Dr Graham Bradley | Ymddiriedolwr | 15 January 2014 |
|
|
||||||||||||||||
THE RT HON SIR JOHN FRANK MUMMERY BCLHON LLD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||||||
Dr JEREMY CLARKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||||||
Sir George Jessel DL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||||||
Dr Sheila Mary Sweetinburgh BA MA PhD | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||||||
PROFESSOR PAUL WEBSTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.