Hanes ariannol EYUP
Rhif yr elusen: 1055931
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £509.04k | £492.42k | £871.75k | £1.69m | £1.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £501.94k | £452.90k | £564.86k | £1.10m | £1.15m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £34.92k | £235.36k | £539.29k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £395.66k | N/A | £297.65k | £502.35k | £582.20k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £36.78k | N/A | £39.77k | £39.16k | £37.25k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £75.40k | N/A | £533.61k | £1.15m | £850.13k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.20k | N/A | £724 | £233 | £7.46k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £33.21k | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £483.09k | N/A | £522.58k | £1.05m | £1.09m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £18.86k | N/A | £42.28k | £52.01k | £60.38k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.14k | N/A | £1.21k | £8.02k | £8.02k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £60.71k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.