ymddiriedolwyr THE SAYERS CROFT ENVIRONMENTAL EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 1055946
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUCE DEAN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Edward Robert Breeveld | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|
||||
Chris Wright | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Penelope Morris | Ymddiriedolwr | 12 August 2020 |
|
|
||||
Annika Rice | Ymddiriedolwr | 04 March 2019 |
|
|||||
Carol Franklin-Adams | Ymddiriedolwr | 04 March 2019 |
|
|
||||
Linda Mason | Ymddiriedolwr | 05 September 2017 |
|
|
||||
VICTORIA HELSTRIP | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.