Hanes ariannol CHURCH OF OUR LORD JESUS CHRIST IN THE WORLD.(THE TOKOISTAS IN THE UNITED KINGDOM)
Rhif yr elusen: 1055972
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/03/2019 | 30/03/2020 | 30/03/2021 | 30/03/2022 | 02/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.28k | £8.45k | £8.50k | £10.45k | £12.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.28k | £8.25k | £8.40k | £9.35k | £10.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.