ymddiriedolwyr THE ANCIENT PARISH OF RIPPLE TRUST
Rhif yr elusen: 1055986
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIVE ASTIN | Cadeirydd |
|
|
|||||||||||||
Maurice John Bottomley | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||||||||||
Rosemary Joan Mackay | Ymddiriedolwr | 19 April 2022 |
|
|
||||||||||||
Dawn Emma Long | Ymddiriedolwr | 19 April 2022 |
|
|||||||||||||
John Corbet-Milward | Ymddiriedolwr | 19 March 2020 |
|
|||||||||||||
Robina Rand | Ymddiriedolwr | 09 September 2019 |
|
|
||||||||||||
Rachel Perry | Ymddiriedolwr | 05 June 2018 |
|
|||||||||||||
Rev Barry Unwin | Ymddiriedolwr | 11 September 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.