Hanes ariannol BIG ISSUE NORTH TRUST LTD
Rhif yr elusen: 1056041
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £473.04k | £304.93k | £710.83k | £1.18m | £1.02m | |
|
Cyfanswm gwariant | £529.96k | £377.58k | £420.29k | £1.12m | £1.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £159.19k | N/A | £74.93k | £74.93k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £26.51k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £496.36k | £280.23k | £147.03k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £15.58k | £702.20k | £740.67k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £168.83k | £186.41k | £121.09k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £163 | £164 | £2.78k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £29.90k | £11.85k | £8.47k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £101.22k | £50.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £397.02k | £205.47k | £168.19k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £23.27k | £26.46k | £47.78k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £1.83k | £1.83k | £12.36k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £26.46k | £46.16k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £883.81k | £911.13k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.