Hanes ariannol ACTION FOR RACE EQUALITY
Rhif yr elusen: 1056043
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £321.95k | £429.95k | £807.33k | £946.82k | £1.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £360.11k | £424.00k | £612.92k | £819.71k | £889.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £62.36k | £142.12k | £8.00k | £12.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £24.00k | £48.00k | £86.60k | £327.94k | £57.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £45.57k | £34.48k | £24.78k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £79.71k | £71.62k | £92.52k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £681.82k | £840.28k | £970.96k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £231 | £441 | £12.02k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £548.82k | £768.97k | £833.22k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £64.11k | £50.74k | £56.31k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £1.92k | £2.15k | £3.76k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £150.00k | £218.95k | £218.81k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.