ymddiriedolwyr THE DISCERNING EYE LTD
Rhif yr elusen: 1056091
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Hall | Cadeirydd | 17 January 2019 |
|
|||||
Julian Wild RE | Ymddiriedolwr | 09 July 2024 |
|
|
||||
Tabish Khan | Ymddiriedolwr | 25 October 2022 |
|
|
||||
Alice Whitehead Claire | Ymddiriedolwr | 31 May 2022 |
|
|
||||
Adelaide Maami Abena Damoah | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|||||
Mervyn Metcalf | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
Dr Giles Brown | Ymddiriedolwr | 24 February 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.