Hanes ariannol MIDSOMER NORTON COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1056145
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.12k | £32.21k | £32.28k | £70.06k | £22.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.35k | £30.02k | £27.99k | £28.97k | £31.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £50.75k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £20.64k | £6.57k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.