ymddiriedolwyr THE WRITTLE SINGERS
Rhif yr elusen: 1056334
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Miles | Cadeirydd | 17 October 2022 |
|
|
||||
Catherine Yvonne Reeve | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Eleanor Oldershaw | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
Emma Norton | Ymddiriedolwr | 14 October 2019 |
|
|
||||
Sarah Moore | Ymddiriedolwr | 14 October 2019 |
|
|
||||
Steven Clews | Ymddiriedolwr | 13 November 2017 |
|
|
||||
Helen Sismey | Ymddiriedolwr | 17 October 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.