Hanes ariannol BRITISH HIV ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1056354
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.24m | £1.30m | £1.81m | £1.34m | £1.25m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.14m | £1.14m | £1.71m | £1.27m | £1.20m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £74 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.35k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.22m | £1.04m | £1.51m | £1.23m | £1.12m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £17.89k | £17.75k | £43.24k | £23.87k | £32.41k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £240.94k | £257.56k | £81.56k | £93.03k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.11m | £1.10m | £1.68m | £1.27m | £1.20m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.00k | £3.00k | £3.16k | £3.50k | £5.05k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £30.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £30.00k | £30.00k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.