Hanes ariannol CONNECTING COMMUNITIES IN BERKSHIRE
Rhif yr elusen: 1056367
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £94.26k | £112.10k | £104.41k | £103.55k | £132.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £115.06k | £110.92k | £99.59k | £101.99k | £130.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £12.78k | £7.16k | £16.45k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £59.45k | £59.50k | £42.90k | £42.90k | £44.51k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.